Pernille Novotni
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2021 (3 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.658' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2017) |
Største underskud: | -8.848' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2019-20) |
Største egenkapital: | 29.316' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2018-19) |
Største gæld: | 29.067' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2020-21) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (2 år 10 måneder) |
Seed: 1425807484
Det hele startede i 2021 ved Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (tidligere Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Pernille Novotni i 2 år 10 måneder, før stoppet den 8. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.736' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Pernille Novotni har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) der præsenterede et overskud på 1.736' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) der præsenterede et underskud på 645' DKK.
Pernille har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2021 til 2024 hos Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Joachim Bardrum Munch.