Patrick Hohberg
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2021 (3 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VPPJ HOLDING.DK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.196' DKK VPPJ HOLDING.DK ApS (2023) |
Største underskud: | -167' DKK VPPJ HOLDING.DK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 8.298' DKK VPPJ HOLDING.DK ApS (2023) |
Største gæld: | 11.387' DKK VPPJ HOLDING.DK ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VPPJ HOLDING.DK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af P Hohberg Holding ApS (3 år 3 måneder) |
Seed: 1109579243
Karrieren I Danmark startede i 2021 ved VPPJ HOLDING.DK ApS i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Patrick Hohberg købte en del af virksomheden d. 8. juni 2021 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Patrick af: Jan Hohberg og Vickie Hohberg. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Patrick nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P Hohberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
VPPJ HOLDING.DK ApS
Via P Hohberg Holding ApS -
BOLIGNETTO.COM ApS
Via VPPJ HOLDING.DK ApS -
Posibi A/S
Via VPPJ HOLDING.DK ApS -
DKK-PLASTICS ApS
Via VPPJ HOLDING.DK ApS -
H+H EJENDOMME ApS
Via VPPJ HOLDING.DK ApS
Direktørposter (1)
-
P Hohberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
VPPJ HOLDING.DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2022
Tidslinje (7)
-
VPPJ HOLDING.DK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
VPPJ 2021 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021 -
P Hohberg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021
Blå bog (fortsat)
Patrick har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.06.2021 - 22.06.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
08.06.2021 - 16.06.2021
Bestyrelsesmedlem
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Patrick Hohberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P Hohberg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 807' DKK. Gennem holdingselskabet P Hohberg Holding ApS har Patrick derfor også andele i VPPJ HOLDING.DK ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Patrick Hohberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VPPJ HOLDING.DK ApS kunne fremvise et overskud på 2.424' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor P Hohberg Holding ApS kunne fremvise et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.196' DKK (VPPJ HOLDING.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.298' DKK (VPPJ HOLDING.DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 807' DKK (P Hohberg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Jan Hohberg.