Anne-Emmanuelle Dominique Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2021 (3 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.142' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2022) |
Største underskud: | -68.087' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2015) |
Største egenkapital: | 68.388' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2022) |
Største gæld: | 321.301' DKK ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (2 år 3 måneder) |
Seed: 362662961
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2021 i ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anne-Emmanuelle Dominique Bertelsen i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 29. september 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 24.746' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2023
Tidslinje (3)
-
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021
Blå bog (fortsat)
Anne-Emmanuelle Dominique Bertelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S der præsenterede et overskud på 28.142' DKK.
Anne-Emmanuelle har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 3 måneder fra 2021 til 2023 hos ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anne-Emmanuelle' netværk er Stefan Weber.