Arne Hauge Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2021 (3 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DenSorteBoks (Stifter) |
Største overskud: | 1.693' DKK Bridge Consulting A/S (2022-23) |
Største underskud: | -12' DKK DieSchwarzeKiste ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.715' DKK Bridge Consulting A/S (2022-23) |
Største gæld: | 2.166' DKK Bridge Consulting A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Bridge Consulting A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af DenSorteBoks (3 år 3 måneder) |
Seed: 776236860
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2021 i DenSorteBoks med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Arne Hauge Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Arne nu bestreddet i 3 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DenSorteBoks
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DieSchwarzeKiste ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bridge Consulting A/S
Via DieSchwarzeKiste ApS
Direktørposter (1)
-
DieSchwarzeKiste ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Bridge Consulting A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Bridge Consulting A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Lead Impact A/S (Nu: Bridge Consulting A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Lead Impact A/S (Nu: Bridge Consulting A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022
Blå bog (fortsat)
Arne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - 13.12.2023
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via DieSchwarzeKiste ApS
Arne Hauge Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DieSchwarzeKiste ApS (51% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Igennem holdingselskabet DieSchwarzeKiste ApS har Arne derfor også ejerandele i Bridge Consulting A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Arne Hauge Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DieSchwarzeKiste ApS kunne offentliggøre et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.693' DKK (Bridge Consulting A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 12' DKK (DieSchwarzeKiste ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.715' DKK (Bridge Consulting A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (DieSchwarzeKiste ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Niels-jacob Hauge Møller.