Kåre Hahn Michelsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2021 (3 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 259.980' DKK PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S (2020) |
Største underskud: | -219.052' DKK PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.004.658' DKK PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S (2020) |
Største gæld: | 538.202' DKK PPLUS Re Capital A/S (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET VED SØERNE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S (2 år 8 måneder) |
Seed: 605293392
Det startede for alvor en dag i 2021 hos Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S (tidligere Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kåre Hahn Michelsen i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 20. februar 2024.
I dag arbejder virksomheden med køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.500' DKK.
Direktørposter (3)
-
P+, Pensionskassen for Akademikere
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023 -
DANISH REAL ESTATE CREDIT I GENERAL PARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022 -
DANISH REAL ESTATE CREDIT I K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
PENSION PRIVATE EQUITY K/S III
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2022 -
PENSION PRIVATE EQUITY K/S I
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2022 -
PENSION PRIVATE EQUITY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2022 -
PENSION PRIVATE EQUITY K/S II
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (83)
-
EJENDOMSSELSKABET VED SØERNE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Ottilia RE P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Ambassadegården Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Kåre har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kåre Hahn Michelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S) der præsenterede et overskud på 86.197' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S der præsenterede et underskud på 219.052' DKK.
Kåre har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 40 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2021 til 2024 hos Ejendomsselskabet Christians Brygge 24 P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 80.582' DKK (PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 56.776' DKK (Ottilia RE Holding P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.409.345' DKK (PPLUS Erhvervsejendomme Holding K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 130' DKK (DANISH REAL ESTATE CREDIT I GENERAL PARTNER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kåre' netværk er Mads Janus Stougaard.