Patrick Architta
Erhvervsaktiv: | 18. jun. 2021 - 24. jan. 2023 |
Karrieren startede hos: | K2 MI Holding I ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -8' DKK K2 MI Holding I ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 893' DKK K2 MI Holding I ApS (2021-22) |
Største gæld: | 16' DKK K2 MI Holding I ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af K2 MI Holding I ApS (3 år 3 måneder) |
Seed: 616361159
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2021 hos K2 MI Holding I ApS med titlen som Ejer og Direktør. Patrick Architta købte en part af virksomheden d. 18. juni 2021 og havde dermed en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Patrick af: Lars André Andersen, LARS HAMMERSHØJ HOLDING ApS, PER MELGAARD HOLDING ApS og LAA Holding IVS. Titlen som Ejer og Direktør har Patrick nu bestreddet i 3 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et underskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K2 MI Holding I ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K2 MANAGEMENT A/S
Via K2 MI Holding I ApS
Tidslinje (3)
-
K2 MI Holding I ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
K2 MI Holding I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
K2 MI Holding I ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor K2 MI Holding I ApS kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Lars Koue Hammershøj.