Emil Gregers Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.667' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2021) |
Største underskud: | -2.288' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 25.536' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2023) |
Største gæld: | 17.265' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (2 år 10 måneder) |
Seed: 1061737086
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2021 i EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Emil Gregers Pedersen i 3 måneder, inden stoppet d. 10. november 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.493' DKK.
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Anders Gregers Pedersen.