Jonas Bach
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VVS, ERIK NIELSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.131' DKK POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -7.675' DKK POUL SEJR NIELSEN ENTREPRISE A/S (2022) |
Største egenkapital: | 29.778' DKK POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 50.255' DKK POUL SEJR NIELSEN ENTREPRISE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 199 årsværk hos POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af EL- og VVS-Entreprenørforeningen (2 år 4 måneder) |
Seed: 516435491
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2021 hos VVS, ERIK NIELSEN ApS (tidligere VVS, ERIK NIELSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jonas Bach i 1 måned, inden stoppet den 1. oktober 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 168' DKK.
Direktørposter (1)
-
POUL SEJR NIELSEN SERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
EJENDOMSSELSKABET KLINTEHØJ VÆNGE 7 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
POUL SEJR NIELSEN ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
POUL SEJR NIELSEN SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
Poul Sejr Nielsen Tag & Facade ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
POUL SEJR NIELSEN EL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022
Tidslinje (15)
-
VVS, ERIK NIELSEN A/S (Nu: VVS, ERIK NIELSEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
VVS, ERIK NIELSEN A/S (Nu: VVS, ERIK NIELSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
POUL SEJR NIELSEN SERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jonas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jonas Bach har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos POUL SEJR NIELSEN EL ApS (Nu: POUL SEJR NIELSEN EL A/S) der præsenterede et overskud på 3.420' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos POUL SEJR NIELSEN ENTREPRISE A/S der præsenterede et underskud på 7.675' DKK.
Jonas har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til 2024 hos VVS, ERIK NIELSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.420' DKK (POUL SEJR NIELSEN EL ApS (Nu: POUL SEJR NIELSEN EL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.628' DKK (POUL SEJR NIELSEN SERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.912' DKK (POUL SEJR NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.892' DKK (VVS, ERIK NIELSEN A/S (Nu: VVS, ERIK NIELSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Michael Hagelund Madsen.