Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | COWI HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 249.000' DKK COWI HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -77.208' DKK TERMA A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.653.000' DKK COWI HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 1.762.319' DKK TERMA A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af COWI HOLDING A/S (3 år) |
Seed: 404239849
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2021 i COWI HOLDING A/S som Direktør. Hvervet som Direktør har Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen nu besiddet i 3 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 249.000' DKK.
Direktørposter (3)
-
ANPARTSSELSKABET 03.03.03.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2024 -
COWI INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2024 -
COWI HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021
Bestyrelsesposter (8)
-
ANPARTSSELSKABET 03.03.03.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2022 -
TERMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2023 -
COWI A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.11.2022 -
COMAR ENGINEERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2023 -
STUDSTRUP & ØSTGAARD A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2022 -
COWI INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2022 -
COWI INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2022 -
COWI Architecture A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2022
Tidslinje (13)
-
ARKITEMA K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
COWI INVEST A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
ANPARTSSELSKABET 03.03.03.
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024
Blå bog (fortsat)
Natalie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i COWI A/S der præsenterede et overskud på 201.964' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i COWI Architecture A/S der præsenterede et underskud på 67.688' DKK.
Natalie har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2022 til i dag hos COWI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 249.000' DKK (COWI HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.688' DKK (COWI Architecture A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.653.000' DKK (COWI HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.524' DKK (COWI Architecture A/S).
En af de forbindelser som går igen i Natalie' netværk er Rasmus Ødum.