Mads Fink Eriksen
Erhvervsaktiv: | 20. aug. 2021 - 4. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | ECCO SKO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 22' DKK ECCOLET PORTUGAL ApS (2019) |
Største underskud: | -8' DKK ECCOLET PORTUGAL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 306' DKK ECCOLET PORTUGAL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ECCO SKO A/S (2 år 9 måneder) |
Seed: 1944980238
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mads Fink Eriksen. Den første gang Mads var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 hos ECCO SKO A/S med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mads Fink Eriksen i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 1. juni 2024.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med fodtøj. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ECCOLET PORTUGAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
ECCO SKO A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
ECCOLET PORTUGAL ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - 04.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.08.2021 - 01.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Panagiotis Mytaros.