Rune Riishøj
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | Rune Riishøj Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.480' DKK VENG SYSTEM A/S (2019-20) |
Største underskud: | -1.965' DKK VENG SYSTEM A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.832' DKK VENG SYSTEM A/S (2019-20) |
Største gæld: | 19.961' DKK VENG SYSTEM A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos VENG SYSTEM A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rune Riishøj Holding ApS (3 år) |
Seed: 1801188290
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2021 i Rune Riishøj Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rune Riishøj og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Rune nu besiddet i 3 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 viste et underskud på 47' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rune Riishøj Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RIKA Invest ApS
Via Rune Riishøj Holding ApS -
VENG SYSTEM A/S
Via RIKA Invest ApS -
Penando ApS
Via VENG SYSTEM A/S -
Veng Employee ApS
Via RIKA Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Penando ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
RIKA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021 -
Rune Riishøj Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
VENG SYSTEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Penando ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
VENG SYSTEM A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
VENG SYSTEM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VENG SYSTEM A/S -
Direktør og Reel ejer
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - 21.05.2023
Reel ejer
22.05.2023 - 21.03.2024
Ejerandel: 14%
Rune Riishøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rune Riishøj Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -28' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RIKA Invest ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rune Riishøj, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor RIKA Invest ApS landede et overskud på 197' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor VENG SYSTEM A/S landede et underskud på 1.965' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 197' DKK (RIKA Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.965' DKK (VENG SYSTEM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.249' DKK (RIKA Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -58' DKK (VENG SYSTEM A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Peter Katholm.