Nadia Salling Wabra
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | CAPSULE Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.500' DKK CAPSULE Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -1.403' DKK CAPSULE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.083' DKK CAPSULE ApS (2023) |
Største gæld: | 357' DKK CAPSULE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CAPSULE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CAPSULE Holding ApS (3 år) |
Seed: 1032410033
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2021 hos CAPSULE Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med forretningspartnerne Emilie Fyllgraf Høy Seegert, Nanna Louise Hejndorf, Louise Kristine Linde at Nadia Salling Wabra stiftede CAPSULE Holding ApS den dag i september 2021. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Nadia nu bestreddet i 1 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 1.500' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAPSULE Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAPSULE ApS
Via CAPSULE Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CAPSULE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
CAPSULE Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2021 -
CAPSULE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2024
Tidslinje (8)
-
CAPSULE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
CAPSULE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
CAPSULE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Nadia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.09.2021 - 23.10.2022
Bestyrelsesmedlem
06.09.2021 - 01.03.2023
Reel ejer
24.10.2022 - 02.03.2023
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.03.2023 - 18.09.2023
Reel ejer
19.09.2023 - 13.02.2024
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,73% -
Stifter og Ejer
01.09.2021 - 23.10.2022
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Nadia Salling Wabra er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAPSULE Holding ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.649' DKK. Gennem holdingselskabet CAPSULE Holding ApS har Nadia derfor også andele i CAPSULE ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Nadia Salling Wabra, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CAPSULE Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.500' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CAPSULE ApS kunne fremvise et underskud på 1.403' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.500' DKK (CAPSULE Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.403' DKK (CAPSULE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.083' DKK (CAPSULE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.649' DKK (CAPSULE Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nadia' netværk er Emilie Fyllgraf Høy Seegert.