Steffen Graves Silberbauer
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | Kaas Staalbyg Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52.909' DKK PVH Production A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.796' DKK PVH Production A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 121.242' DKK WoodUpp Group A/S (2022-23) |
Største gæld: | 44.142' DKK ACCURATE PRODUCTS. MANUFACTURING & CONSULTING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos KAAS STAALBYG A/S (Nu: Kaas Staalbyg A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af SGS Investment ApS (2 år 9 måneder) |
Seed: 156998868
Det hele begyndte for alvor dengang i 2021 ved Kaas Staalbyg Holding ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Steffen Graves Silberbauer i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 12. december 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.159' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SGS Investment ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
BP-WU Invest ApS
Via SGS Investment ApS -
WoodUpp Group A/S
Via BP-WU Invest ApS -
WoodUpp A/S
Via WoodUpp Group A/S -
PVH Production A/S
Via WoodUpp Group A/S -
PVH Outdoor A/S
Via WoodUpp Group A/S
Direktørposter (5)
-
WoodUpp A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
PVH Production A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
SGS Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2021 -
WoodUpp Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023 -
PVH Outdoor A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
PVH Outdoor A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
KAAS STAALBYG A/S (Nu: Kaas Staalbyg A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Ejendomsselskabet Hjulmagervej 12-16 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Steffen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via WoodUpp Group A/S -
Stifter, Direktør og Ejer
12.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2023 - 12.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2023 - 12.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - 12.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Steffen Graves Silberbauer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SGS Investment ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.892' DKK. Igennem sit holdingselskab SGS Investment ApS har Steffen dermed også ejerandele i BP-WU Invest ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steffen Graves Silberbauer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Steffen Graves Silberbauer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved PVH Production A/S der præsenterede et overskud på 52.909' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Kaas Staalbyg Holding ApS der præsenterede et underskud på 546' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 3 måneder fra 2021 til 2023 hos Kaas Staalbyg Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.574' DKK (WENCON ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.464' DKK (Wencon Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.404' DKK (Ejendomsselskabet Hjulmagervej 12-16 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Julie Horslund Gantzel Pedersen.