Jon Edward Goldman
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | 5TH PLANET GAMES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.543' DKK 5TH PLANET GAMES A/S (2023) |
Største underskud: | -64.342' DKK 5TH PLANET GAMES A/S (2016) |
Største egenkapital: | 85.421' DKK 5TH PLANET GAMES A/S (2023) |
Største gæld: | 2.072' DKK IVANOFF INTERACTIVE A/S (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos IVANOFF INTERACTIVE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af 5TH PLANET GAMES A/S (3 år) |
Seed: 1788192161
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2021 hos 5TH PLANET GAMES A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jon Edward Goldman nu besiddet i 3 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 23.285' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
5TH PLANET GAMES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2021
Tidslinje (3)
-
IVANOFF INTERACTIVE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
IVANOFF INTERACTIVE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2021
Registreringsdato: 07.10.2021 -
5TH PLANET GAMES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jon har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2021 - 13.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jon Edward Goldman har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos 5TH PLANET GAMES A/S der præsenterede et overskud på 24.543' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos 5TH PLANET GAMES A/S der præsenterede et underskud på 33.708' DKK.
Jon har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2021 til i dag hos 5TH PLANET GAMES A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.543' DKK (5TH PLANET GAMES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.421' DKK (5TH PLANET GAMES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 85.421' DKK (5TH PLANET GAMES A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Mark Nicholas Stanger.