Jacob Venstrup Olesen
Erhvervsaktiv: | 20. sep. 2021 - 31. jul. 2023 |
Karrieren startede hos: | JacobVO Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.106' DKK Frigg Odense ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.144' DKK Frigg Odense ApS (2023) |
Største gæld: | 64.904' DKK Heimdal Odense ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JacobVO Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JacobVO Holding ApS (3 år) |
Seed: 1698992490
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2021 hos JacobVO Holding ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Jacob Venstrup Olesen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jacob nu besiddet i 3 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 50' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JacobVO Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Heimdal Odense ApS
Via JacobVO Holding ApS -
Frigg Odense ApS
Via JacobVO Holding ApS -
Kirkevænget 3A Holding ApS
Via Frigg Odense ApS -
Kirkevænget 3A ApS
Via Kirkevænget 3A Holding ApS
Direktørposter (1)
-
JacobVO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2021
Tidslinje (4)
-
Personlig Træning v/Jacob Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Personlig Træning v/Jacob Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2022
Registreringsdato: 12.08.2022 -
JacobVO Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.2021
Registreringsdato: 20.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.08.2022 - 31.07.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jacob Venstrup Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JacobVO Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 220' DKK. Igennem sit holdingselskab JacobVO Holding ApS har Jacob dermed også ejerandele i Heimdal Odense ApS (10-14.99%) samt Frigg Odense ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jacob Venstrup Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JacobVO Holding ApS fremviste et overskud på 130' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 403' DKK (Heimdal Odense ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.144' DKK (Frigg Odense ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 220' DKK (JacobVO Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Torsten Allan Olesen.