Jonas Laigaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Winefix I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 17' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 61' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Største gæld: | 147' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winefix ApS (2 år) |
Seed: 440631451
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2021 i Winefix I/S (tidligere Store Flasker I/S) med titlen som Ejer. Denne rolle bestred Jonas Laigaard i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 19. marts 2023.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Winefix ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Winefix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2022
Tidslinje (4)
-
Store Flasker I/S (Nu: Winefix I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2023
Registreringsdato: 19.03.2023 -
Winefix ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2022
Registreringsdato: 09.09.2022 -
Winefix ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2022
Registreringsdato: 09.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
26.09.2021 - 19.03.2023
Ejer
01.10.2021 - 19.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Winefix ApS kunne offentliggøre et overskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Anders Hoffgaard.