Anne Almose Røpke
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Løfbergs og Fennings Fond (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.854' DKK DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 26.420' DKK DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND (2018) |
Største gæld: | 276' DKK DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Løfbergs og Fennings Fond (3 år 4 måneder) |
Seed: 1778387197
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2021 ved Løfbergs og Fennings Fond (tidligere Løftbergs og Fennings Fond) med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Anne Almose Røpke nu bestreddet i 3 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2023 - 10.04.2024
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Almose Røpke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND der præsenterede et overskud på 4.854' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år fra 2023 til 2024 hos DIREKTØR J.P.A. ESPERSEN OG HUSTRU. FRU DAGNY ESPERSENS FOND.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Lars Ulrik Espersen.