Mathias Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 2. okt. 2021 - 30. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | MR pleje (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af RS Cars ApS (2 år 3 måneder) |
Seed: 896899791
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mathias Rasmussen. Den første gang Mathias var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 hos MR pleje med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mathias Rasmussen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mathias i 8 måneder, før stoppet d. 30. juni 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reparation af maskiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2022.
Tidslinje (8)
-
Holdingselskabet af 2022 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
RS Cars ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Holdingselskabet af 2022 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Mathias har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 2 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.06.2022 - 27.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.03.2022 - 27.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.10.2021 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Lars Schønning Jensen.