Lasse Grimstrup
Admiraltoften 80, 8660 Skanderborg, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7 (Repræsentant) |
Største overskud: | 21.392' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Største underskud: | -10.529' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 139.862' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2017) |
Største gæld: | 403.357' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (10 måneder) |
Seed: 1773324366
Erhvervskarrieren startede i 2021 i Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7 i rollen som Repræsentant. Denne rolle bestred Lasse Grimstrup i 1 måned, før fratrædelsen d. 19. december 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7
Fratrådt som repræsentantDato: 19.12.2021
Registreringsdato: 19.12.2021 -
Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.10.2021
Registreringsdato: 20.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
20.10.2021 - 19.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?