Michael Ernst Aagesen
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Obton Solenergi Trave Komplementaranpartsselskab (Direktør) |
Største overskud: | 557' DKK K/S OBTON SOLENERGI BERG (2015) |
Største underskud: | -598' DKK K/S Obton Solenergi Altar (2016-17) |
Største egenkapital: | 8.968' DKK K/S Obton Solenergi Altar (2022) |
Største gæld: | 3.948' DKK K/S Obton Solenergi Trave (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S Obton Solenergi Trave (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af OBTON SOLENERGI BERG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (2 år 10 måneder) |
Seed: 1685238290
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2021 hos Obton Solenergi Trave Komplementaranpartsselskab som Direktør. Titlen som Direktør havde Michael Ernst Aagesen i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 16. maj 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direktørposter (1)
-
OBTON SOLENERGI BERG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
P/S Obton Solenergi Sona
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Obton Solenergi Trave Komplementaranpartsselskab
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
K/S Obton Solenergi Trave (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2023 - 03.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.10.2021 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2021 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - 15.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Ernst Aagesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos K/S OBTON SOLENERGI GRÅ der præsenterede et overskud på 105' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos P/S Obton Solenergi Sona der præsenterede et underskud på 18' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2021 til 2024 hos K/S Obton Solenergi Trave.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 105' DKK (K/S OBTON SOLENERGI GRÅ).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (P/S Obton Solenergi Sona).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.709' DKK (K/S Obton Solenergi Altar).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Obton Solenergi Trave Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Marcus.