Almedin Cesko
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JFDI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 818.638' DKK WPC Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -59.913' DKK WPC ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.044.406' DKK WPC ApS (2021) |
Største gæld: | 216.075' DKK WPC Holding ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos AIAIAI ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af LHH2 ApS (2 år 10 måneder) |
Seed: 1267700472
Erhvervskarrieren startede i 2021 ved JFDI ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Almedin Cesko i 2 år 6 måneder, før stoppet den 3. maj 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 268.483' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. maj 2024.
Direktørposter (8)
-
JFDI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2024 -
PT AF 1. JANUAR 2012 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2022 -
LHH2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2024 Ny -
WPC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2021 -
WPC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2021 -
AI3 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
Future5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022 -
Fatboys Future ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2024
Bestyrelsesposter (6)
-
AIAIAI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2023 -
JFDI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2024 -
FASHION RECORDS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2022 -
LHH3 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny -
Intree ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2023 -
LHH2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
LHH3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
LHH3 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
LHH2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024
Blå bog (fortsat)
Almedin har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor WPC Holding ApS kunne fremvise et overskud på 818.638' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WPC ApS kunne fremvise et underskud på 49.321' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 85.088' DKK (WPC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.541' DKK (Intree ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 893.411' DKK (WPC Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.881' DKK (Future5 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Almedin' netværk er Ruben Michael Funch Petersen.