Petrus Antonius Johannes Coelewij
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sonion InvestCo A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sonion InvestCo A/S (2 år 4 måneder) |
Seed: 1744125003
Karrieren som leder begyndte den dag i 2021 i Sonion InvestCo A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Petrus Antonius Johannes Coelewij i 6 måneder, inden stoppet d. 9. maj 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Sonion InvestCo A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2022
Tidslinje (3)
-
Sonion InvestCo A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022 -
Sonion InvestCo A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Sonion InvestCo A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021
Blå bog (fortsat)
Petrus har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos Sonion InvestCo A/S.
En af de forbindelser som går igen i Petrus' netværk er Christian Johannes Gellert Nielsen.