Lars Tue Toftild
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FALCK FIRE SERVICES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.830.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.234.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2017) |
Største egenkapital: | 3.823.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 9.153.000' DKK FALCK DANMARK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 5.353 årsværk hos FALCK DANMARK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FALCK DANMARK A/S (1 år 9 måneder) |
Seed: 1211813416
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2021 ved FALCK FIRE SERVICES A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Tue Toftild i 1 år, før fratrædelsen den 29. november 2022.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor brandvæsen. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et overskud på 4.101' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 29. november 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
FALCK DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 23.11.2022
Tidslinje (3)
-
FALCK FIRE SERVICES A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022 -
FALCK DANMARK A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
FALCK FIRE SERVICES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2021 - 29.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Tue Toftild har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FALCK DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 778.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FALCK DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 76.000' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos FALCK DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jakob Riis.