Frederik Paul Balsbo Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | SoMe Influence/Frederik Balsbo (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Clever Cart I/S (1 år 7 måneder) |
Seed: 1983131477
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2021 hos SoMe Influence/Frederik Balsbo med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frederik Paul Balsbo Johansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Frederik i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 31. december 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frederik Balsbo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cares ApS
Via Frederik Balsbo Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Frederik Balsbo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
CourseEngine ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.07.2024
Tidslinje (7)
-
Clever Cart I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
CourseEngine ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.07.2024
Registreringsdato: 29.07.2024 -
Frederik Balsbo Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2023 - 15.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.08.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frederik Paul Balsbo Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Frederik Balsbo Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet Frederik Balsbo Holding ApS har Frederik derfor også ejerandele i Cares ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frederik Paul Balsbo Johansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Daniel Robert Juul Johansen.