Maria Buch Vigild
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.741' DKK KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -2.347' DKK KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 55.966' DKK VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2021) |
Største gæld: | 108.813' DKK VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2022) |
Flest årsværk: | 168 årsværk hos VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (2 år 9 måneder) |
Seed: 19358040
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2021 i VIGGO PETERSENS EFTF. A/S som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Maria Buch Vigild i , inden stoppet d. 21. december 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.656' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
VIGGO PETERSENS EFTF. A/S
Via KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
Via VIGGO PETERSENS EFTF. A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Esbjerg ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Herning ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Selskabet af 19. december 2023 ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
PALLES FRAGT A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND EXPRESS A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND TRANSPORT A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
FLYERS ApS
Via KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS -
Packing.dk ApS
Via KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
VIGGO PETERSENS EFTF. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
KSP 4M ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
VIGGO PETERSENS EFTF. A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
30.11.2021 - 31.05.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2021 - 21.12.2021
Reel ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Maria Buch Vigild er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS (30% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.876' DKK. Igennem sit holdingselskab KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS har Maria dermed også ejerandele i VIGGO PETERSENS EFTF. A/S (100%), FLYERS ApS (33.34-49.99%) & Packing.dk ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Maria Buch Vigild, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.347' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.347' DKK (KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.876' DKK (KSP HØJE TAASTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41.578' DKK (VIGGO PETERSENS EFTF. A/S).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Kristian Skov Petersen.