Ulla Kokfelt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.970' DKK DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.467' DKK DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S (2014) |
Største gæld: | 5.511' DKK DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S (2020) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HF & VUC Nordsjælland (2 år 4 måneder) |
Seed: 600109162
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2022 ved DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ulla Kokfelt i 9 måneder, før stoppet den 31. oktober 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 kunne vise et overskud på 3.970' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ullas Brød
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Ullas Brød (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
DET DANSKE MADHUS HAMLET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Ulla har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 31.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Anne Hyrup Madsen.