Magnus Graversen Bower
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2021 (2 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.230' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -681' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 19.195' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 791' DKK GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (1 år 7 måneder) |
Seed: 410254617
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2021 ved GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS i hvervet som Ejer. Magnus Graversen Bower købte sig ind i virksomheden den 10. december 2021 og havde en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Magnus af: Gravers Hedegaard Graversen, Hanna Bjerregaard Graversen, Kira Øland Graversen og 4 andre personer. Rollen som Ejer har Magnus nu besiddet i 1 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.970' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OMB500 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS
Via OMB500 ApS -
INWET HOLDING ApS
Via GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS -
VETPHARM LØGSTØR ApS
Via INWET HOLDING ApS
Tidslinje (5)
-
Gravers og Hanne Graversen Holding II ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
OMB500 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.08.2023 - 14.08.2023
Ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.06.2023 - 08.08.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
10.12.2021 - 08.08.2023
Ejerandel: 15-19.99%
Magnus Graversen Bower er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OMB500 ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.136' DKK. Gennem sit holdingselskab OMB500 ApS har Magnus dermed også andele i GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Magnus Graversen Bower, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS landede et overskud på 1.970' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS landede et underskud på 681' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.970' DKK (GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (OMB500 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.218' DKK (GRAVERS OG HANNE GRAVERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.136' DKK (OMB500 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Kira Øland Graversen.