Nor Gabriel Nielsen Kornerup
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kornerup Holding 2021 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.632' DKK MAKKOR Holding Aps (2020-21) |
Største underskud: | -50' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 241.774' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 20.686' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kornerup Holding 2021 ApS (2 år) |
Seed: 358285265
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2021 i Kornerup Holding 2021 ApS som Ejer. Nor Gabriel Nielsen Kornerup købte en andel af virksomheden den 19. november 2021 og havde en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Nor af: Anette Kornerup, Jens Jørgen Kornerup, Niels Peter Kornerup og 10 andre personer. Hvervet som Ejer havde Nor i 2 år, inden stoppet d. 22. november 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2021-22 kunne fremvise et underskud på 50' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAKKOR Holding Aps
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Kornerup Holding A/S
Via MAKKOR Holding Aps -
VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB
Via Kornerup Holding A/S -
EJENDOMSAKTIESELSKABET VENSKABSBYERNE AF 15.09.1996
Via VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB -
KORNERUP EJENDOMME A/S
Via Kornerup Holding A/S -
EINAR KORNERUP A/S
Via Kornerup Holding A/S
Tidslinje (5)
-
MAKKOR Holding 2023 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
MAKKOR Holding Aps (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Kornerup Holding 2021 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023
Blå bog (fortsat)
Nor har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,02% -
Ejer
22.11.2023 - 15.01.2024
Ejerandel: 49,99% -
Ejer
19.11.2021 - 22.11.2023
Ejerandel: 5-9.99%
Nor Gabriel Nielsen Kornerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAKKOR Holding Aps (25,02% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 85.723' DKK. Igennem sit holdingselskab MAKKOR Holding Aps har Nor dermed også ejerandele i Kornerup Holding A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Nor Gabriel Nielsen Kornerup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Kornerup Holding 2021 ApS fremviste et underskud på 50' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nor' netværk er Jens Jørgen Kornerup.