Storm Lucas Nielsen Kornerup
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kornerup Holding 2021 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.632' DKK MAKKOR Holding Aps (2020-21) |
Største underskud: | -50' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 241.774' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 20.686' DKK Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Kornerup Holding 2021 ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kornerup Holding 2021 ApS (2 år) |
Seed: 25411021
Det hele startede i 2021 hos Kornerup Holding 2021 ApS i rollen som Ejer. Storm Lucas Nielsen Kornerup købte en del af virksomheden d. 19. november 2021 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Storm af: Anette Kornerup, Jens Jørgen Kornerup, Niels Peter Kornerup og 10 andre personer. Titlen som Ejer bestred Storm i 2 år, før stoppet d. 22. november 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2021-22 som viste et underskud på 50' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAKKOR Holding Aps
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Kornerup Holding A/S
Via MAKKOR Holding Aps -
VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB
Via Kornerup Holding A/S -
EJENDOMSAKTIESELSKABET VENSKABSBYERNE AF 15.09.1996
Via VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB -
KORNERUP EJENDOMME A/S
Via Kornerup Holding A/S -
EINAR KORNERUP A/S
Via Kornerup Holding A/S
Tidslinje (5)
-
MAKKOR Holding 2023 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
MAKKOR Holding Aps (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Kornerup Holding 2021 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023
Blå bog (fortsat)
Storm har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,02% -
Ejer
22.11.2023 - 15.01.2024
Ejerandel: 49,99% -
Ejer
19.11.2021 - 22.11.2023
Ejerandel: 5-9.99%
Storm Lucas Nielsen Kornerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAKKOR Holding Aps (ejer pt. 25,02%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 85.723' DKK. Gennem holdingselskabet MAKKOR Holding Aps har Storm derfor også andele i Kornerup Holding A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Storm Lucas Nielsen Kornerup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Kornerup Holding 2021 ApS kunne fremvise et underskud på 50' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Storm' netværk er Jens Jørgen Kornerup.