Günther Matthias Weymans
Erhvervsaktiv: | 24. mar. 2022 - 13. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | All4Labels Denmark SB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.057' DKK LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS) (2023) |
Største underskud: | -4.743' DKK LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 118.342' DKK LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS) (2023) |
Største gæld: | 168.578' DKK LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 168 årsværk hos LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af All4Labels Denmark SB ApS (2 år 5 måneder) |
Seed: 1389322582
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Günther Matthias Weymans. Sidste gang Günther var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos All4Labels Denmark SB ApS (tidligere LIMO LABELS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Günther Matthias Weymans i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 13. september 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre papir- og papvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 47.057' DKK.
Tidslinje (2)
-
LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
LIMO LABELS A/S (Nu: All4Labels Denmark SB ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Günther' netværk er René Tøttrup Klith.