Anette Nordskog
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zirq Cables Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.572' DKK Zirq Cables Denmark A/S (2020-21) |
Største underskud: | -30.496' DKK Zirq Medical A/S (2023) |
Største egenkapital: | 29.360' DKK LETBEK A/S (2023) |
Største gæld: | 160.322' DKK Zirq Medical A/S (2022) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos LETBEK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LETBEK A/S (1 år 9 måneder) |
Seed: 331426481
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2022 ved Zirq Cables Denmark A/S (tidligere KMT GENVINDING DANMARK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anette Nordskog i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 20. juni 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 4.118' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
LETBEK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2022 -
Zirq Medical A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.05.2024 -
Letbek Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2022 -
Zirq Cables Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2024
Tidslinje (12)
-
Zirq Medical A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Zirq Medical A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2024
Registreringsdato: 05.05.2024 -
Zirq Cables Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024
Blå bog (fortsat)
Anette har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.10.2022 - 19.06.2023
Bestyrelsesmedlem
20.06.2023 - 21.03.2024
Bestyrelsesmedlem
22.03.2024 - 05.05.2024
Bestyrelsesmedlem
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - 20.06.2023
Bestyrelsesmedlem
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette Nordskog har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Zirq Cables Denmark A/S der præsenterede et overskud på 7.413' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Zirq Medical A/S der præsenterede et underskud på 30.496' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos LETBEK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.542' DKK (LETBEK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30.496' DKK (Zirq Medical A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.360' DKK (LETBEK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -25.586' DKK (Zirq Medical A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Thomas Mørch.