Andreas Frödin Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | C.C. JENSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 78.943' DKK C.C. JENSEN A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 311.363' DKK C.C. JENSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 188.771' DKK C.C. JENSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 237 årsværk hos C.C. JENSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af C.C. JENSEN A/S (2 år 4 måneder) |
Seed: 2001496418
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2022 hos C.C. JENSEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Andreas Frödin Kristensen nu besiddet i 2 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 78.943' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
C.C. JENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 26.04.2022
Tidslinje (3)
-
Tved G & I
Fratrådt som repræsentantDato: 09.12.2023
Registreringsdato: 09.12.2023 -
Tved G & I
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
C.C. JENSEN A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022
Blå bog (fortsat)
Andreas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
26.05.2023 - 09.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Stig Due.