Hanne Rølling Nymand
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2022 (2 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RIEMANN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58.080' DKK RIEMANN A/S (2022) |
Største underskud: | -1.829' DKK RIEMANN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 106.295' DKK RIEMANN HOLDING A/S (2020) |
Største gæld: | 86.674' DKK RIEMANN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos RIEMANN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RIEMANN A/S (1 år 6 måneder) |
Seed: 1786471524
Det hele startede i 2022 i RIEMANN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hanne Rølling Nymand i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 9. oktober 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 52.861' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
RIEMANN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2023 -
RIEMANN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2023 -
RIEMANN TRADING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2024
Tidslinje (7)
-
RIEMANN TRADING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
RIEMANN HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
RIEMANN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023
Blå bog (fortsat)
Hanne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2022 - 09.10.2023
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - 09.10.2023
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Rølling Nymand har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i RIEMANN A/S der præsenterede et overskud på 58.080' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 6 måneder fra 2022 til 2023 hos RIEMANN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52.861' DKK (RIEMANN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.199' DKK (RIEMANN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.727' DKK (RIEMANN TRADING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Mette Koch.