Lasse Bundsbæk Mouridsen
Erhvervsaktiv: | 25. maj 2022 - 21. jun. 2023 |
Karrieren startede hos: | Lasse Mouridsen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 581' DKK HADERUP TØMRER & MASKINSNEDKERI ApS (Nu: BJ Erhvervs tømrer ApS) (2014) |
Største underskud: | -110' DKK Lasse Mouridsen Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.345' DKK HADERUP TØMRER & MASKINSNEDKERI ApS (Nu: BJ Erhvervs tømrer ApS) (2020) |
Største gæld: | 2.554' DKK HADERUP TØMRER & MASKINSNEDKERI ApS (Nu: BJ Erhvervs tømrer ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HADERUP TØMRER & MASKINSNEDKERI ApS (Nu: BJ Erhvervs tømrer ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lasse Mouridsen Holding ApS (2 år 4 måneder) |
Seed: 1384772895
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2022 hos Lasse Mouridsen Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lasse Bundsbæk Mouridsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lasse nu besiddet i 2 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et underskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lasse Mouridsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BJ Erhvervs tømrer ApS UNDER KONKURS
Via Lasse Mouridsen Holding ApS -
bj.holding ApS
Via Lasse Mouridsen Holding ApS -
BJ Byg og Montage APS
Via bj.holding ApS -
Bj. udlejning ApS
Via bj.holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lasse Mouridsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
bj.holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
bj.holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
BJ Erhvervs tømrer ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.05.2023 - 21.06.2023
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
16.08.2022 - 19.08.2022
Direktør
01.11.2022 - 07.12.2022
Ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Lasse Mouridsen Holding ApS
Lasse Bundsbæk Mouridsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lasse Mouridsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -78' DKK. Igennem sit holdingselskab Lasse Mouridsen Holding ApS har Lasse dermed også ejerandele i BJ Erhvervs tømrer ApS (25-33.33%) samt bj.holding ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Lasse Bundsbæk Mouridsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Lasse Mouridsen Holding ApS fremviste et underskud på 110' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Andreas Brødbæk Danielsen.