Martin Guy Le Huray
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PW Estournel Holding III ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -965' DKK PW Estournel Holding III ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.935.377' DKK PW Estournel Holding III ApS (2023) |
Største gæld: | 4.427' DKK PW Estournel Holding III ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af PW Estournel Holding III ApS (2 år 4 måneder) |
Seed: 1090475457
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2022 hos PW Estournel Holding III ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Martin Guy Le Huray i 2 måneder, inden stoppet den 25. august 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 965' DKK.
Direktørposter (1)
-
PW Estournel Holding III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (3)
-
PW Estournel Holding III ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
PW Estournel Holding III ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
PW Estournel Holding III ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Kimmie Kubis Tronborg.