Edward James Sheard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2022 (2 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDIC AVIATION CAPITAL A/S (2 år 3 måneder) |
Seed: 70540644
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2022 ved NORDIC AVIATION CAPITAL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Edward James Sheard i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 12. september 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (4)
-
NORDIC AVIATION CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2022 -
NAC AVIATION 2 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2023 -
NAC AVIATION 3 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2023 -
NAC Services Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2023
Tidslinje (18)
-
NAC AVIATION 3 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
NAC AVIATION 2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
NAC Services Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024
Blå bog (fortsat)
Edward har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.01.2023 - 12.09.2024
Direktør
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - 12.09.2024
Direktør
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - 12.09.2024
Direktør
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - 12.09.2024
Direktør
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 30.03.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.03.2023 - 22.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Edward har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 3 måneder fra 2022 til 2024 hos NORDIC AVIATION CAPITAL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Edward' netværk er Paul Philip O'donnell.