William Vang Bredvig
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2022 (2 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Watt-Group ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -29' DKK Watt-Invest ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 15' DKK Watt-Invest ApS (2022-23) |
Største gæld: | 0' DKK Watt-Invest ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Watt-Group ApS (2 år 2 måneder) |
Seed: 106443612
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2022 hos Watt-Group ApS (tidligere Knightbred ApS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Henry Louis Knightbridge Niberg-Zehngraff at William Vang Bredvig stiftede Watt-Group ApS den dag i juni 2022. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred William i 2 år 1 måned, før stoppet d. 19. august 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022 kunne vise et underskud på 15' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Watt-Group ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65% -
Bredvig Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lakrids Kompagniet ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Watt-Invest ApS
Via Watt-Group ApS
Direktørposter (1)
-
Watt-Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2022
Tidslinje (6)
-
Knightbred ApS (Nu: Watt-Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Lakrids Kompagniet ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Bredvig Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023
Blå bog (fortsat)
William har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
27.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
23.06.2022 - 19.08.2024
Ejer
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
William Vang Bredvig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Watt-Group ApS (ejer pt. 50%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Igennem holdingselskabet Watt-Group ApS har William derfor også ejerandele i Watt-Invest ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for William Vang Bredvig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Watt-Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i William' netværk er Henry Louis Knightbridge Niberg-zehngraff.