Hans Vermeeren
Erhvervsaktiv: | 27. jun. 2022 - 9. aug. 2023 |
Karrieren startede hos: | KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE TEGLGADE 7 (Direktør) |
Største overskud: | 164.469' DKK Teglbroen P/S (2017) |
Største underskud: | -67.994' DKK PELARGONIE AKTIESELSKAB (2023) |
Største egenkapital: | 460.316' DKK PELARGONIE AKTIESELSKAB (2019) |
Største gæld: | 484.250' DKK PELARGONIE AKTIESELSKAB (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos RINGSTED OUTLET CENTER P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PELARGONIE AKTIESELSKAB (10 måneder) |
Seed: 1953377741
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hans Vermeeren. Den første gang Hans var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE TEGLGADE 7 i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Hans Vermeeren i 8 måneder, før stoppet d. 8. marts 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2015 som viste et overskud på 188' DKK.
Tidslinje (54)
-
RINGSTED OUTLET CENTER P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
PR Ringsted HoldCo ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
SPV RINGSTED ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 1 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2022 - 30.01.2023
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - 09.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2022 - 24.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Vermeeren har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos PR Ringsted HoldCo ApS der præsenterede et overskud på 133.460' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos PELARGONIE AKTIESELSKAB der præsenterede et underskud på 67.994' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 måneder fra 2022 til 2023 hos PELARGONIE AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 133.460' DKK (PR Ringsted HoldCo ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.994' DKK (PELARGONIE AKTIESELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 438.979' DKK (Teglbroen P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -166' DKK (Komplementarselskabet Teglbroen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Keld Jessen.