Hans Vermeeren
Erhvervsaktiv: | 27. jun. 2022 - 15. feb. 2023 |
Karrieren startede hos: | Block GKL2 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 108.309' DKK Block GKL2 ApS (2019-20) |
Største underskud: | -7.736' DKK Block GKL2 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 58.031' DKK Block GKL2 ApS (2021) |
Største gæld: | 285.357' DKK Block GKL2 ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Block GKL2 ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af Block GKL2 ApS (7 måneder) |
Seed: 553925531
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Hans Vermeeren. Sidst Hans var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos Block GKL2 ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. For helt nøjagtig 1 år 7 måneder siden. Titlen som Direktør bestred Hans Vermeeren i 7 måneder, før stoppet d. 15. februar 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 7.736' DKK.
Tidslinje (4)
-
Block GKL2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Block GKL2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Block GKL2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022