Lutz Bertil Majer
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2022 - 9. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | SITECORE CORPORATION A/S (Direktør) |
Største overskud: | 256.226' DKK SITECORE CORPORATION A/S (2022-23) |
Største underskud: | -64.024' DKK SITECORE CORPORATION A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.701.527' DKK SITECORE CORPORATION A/S (2018-19) |
Største gæld: | 1.081.770' DKK SITECORE CORPORATION A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 119 årsværk hos SITECORE CORPORATION A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af SITECORE CORPORATION A/S (1 år 10 måneder) |
Seed: 1769569366
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lutz Bertil Majer. Sidste gang Lutz var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 i SITECORE CORPORATION A/S i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lutz Bertil Majer i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 9. september 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor anden udgivelse af software. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 256.226' DKK.
Tidslinje (2)
-
SITECORE CORPORATION A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
SITECORE CORPORATION A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Lutz' netværk er Efstathios Tzikakis.