Lutz Bertil Majer
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2022 - 9. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Sitecore Holding II A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sitecore Holding II A/S (1 år 10 måneder) |
Seed: 699526765
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lutz Bertil Majer. Sidste gang Lutz var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 i Sitecore Holding II A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lutz Bertil Majer i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 9. september 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Tidslinje (2)
-
Sitecore Holding II A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Sitecore Holding II A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Lutz' netværk er Efstathios Tzikakis.