Bo Magnus Järnklev
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2022 (1 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Compusoft Group ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største egenkapital: | 102.157' DKK Evaldo Bidco ApS (Nu: Compusoft Group ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 89.375' DKK Evaldo Bidco ApS (Nu: Compusoft Group ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Compusoft Group ApS (1 år 8 måneder) |
Seed: 1665230902
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2022 ved Compusoft Group ApS (tidligere Evaldo Bidco ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Magnus Järnklev i , før stoppet den 17. januar 2023.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Compusoft Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2023
Tidslinje (5)
-
Evaldo Bidco ApS (Nu: Compusoft Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
Compusoft Group ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023 -
Evaldo Bidco ApS (Nu: Compusoft Group ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 8 måneder fra 2023 til i dag hos Compusoft Group ApS.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Thomas Traberg-larsen.