Lars Christer Egelstig
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2023 - 12. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Nordomatic Holding Denmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -20.285' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Største egenkapital: | 248.504' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 241.149' DKK Nordomatic Holding Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nordomatic Holding Denmark ApS (1 år 8 måneder) |
Seed: 688524778
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Lars Christer Egelstig. Sidst Lars var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2023 ved Nordomatic Holding Denmark ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Christer Egelstig i 1 år 8 måneder, før stoppet den 12. september 2024.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 20.285' DKK.
Tidslinje (2)
-
Nordomatic Holding Denmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Nordomatic Holding Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Kvist Sørensen.