Stefano Marinzulich
Erhvervsaktiv: | 31. dec. 2022 - 23. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Maritim Management ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -12' DKK Maritim Management ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 28' DKK Maritim Management ApS (2021-22) |
Største gæld: | 11' DKK Maritim Management ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Maritim Management ApS (1 år 7 måneder) |
Seed: 1767364129
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Stefano Marinzulich. Sidste gang Stefano var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 i Maritim Management ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Stefano Marinzulich i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 23. august 2024.
Dengang var virksomhedens branche indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021-22 kunne fremvise et underskud på 12' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. august 2024.
Tidslinje (2)
-
Maritim Management ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Maritim Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Stefano' netværk er Marvi Srl.