Vinay Dattatraya Firake
Erhvervsaktiv: | 3. feb. 2023 - 13. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Wipro CRM Services ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.658' DKK Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -5.692' DKK Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.191' DKK Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS) (2014) |
Største gæld: | 27.953' DKK Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS) (2023-24) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Wipro CRM Services ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 1513334943
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Vinay Dattatraya Firake. Sidst Vinay var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2023 hos Wipro CRM Services ApS (tidligere Wipro 4C Danmark ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Vinay Dattatraya Firake i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 13. august 2024.
I dag arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 2.658' DKK.
Tidslinje (2)
-
Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
Wipro 4C Danmark ApS (Nu: Wipro CRM Services ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Vinay' netværk er Barath Subba Sokkapa Narayanan.