Ludvig Christian Riber Have
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAVERNE A/S (Ejer) |
Største overskud: | 21.650' DKK HAVERNE A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 73.323' DKK Haverne II A/S (2023) |
Største gæld: | 538' DKK HAVERNE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LCRH Holding ApS (1 år 1 måned) |
Seed: 355763550
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2023 i HAVERNE A/S med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Ludvig Christian Riber Have købte en part af virksomheden d. 14. februar 2023 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ludvig af: Morten Dige Have, Ingrid Johanne Riber Have, Konrad Valdemar Riber Have og Bertel Johannes Riber Have. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Ludvig nu bestreddet i 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LCRH Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAVERNE A/S
Via LCRH Holding ApS -
NORDIC BULK COMPANY A/S
Via HAVERNE A/S -
NORDIC GRAIN & SEED A/S
Via NORDIC BULK COMPANY A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
HAVERNE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2024 -
Haverne II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HAVERNE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Haverne NewCo ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
LCRH Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ludvig har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99,01% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.06.2023 - 23.08.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.02.2023 - 30.06.2023
Bestyrelsesmedlem
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Ludvig Christian Riber Have er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LCRH Holding ApS (99,01% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.337' DKK. Igennem holdingselskabet LCRH Holding ApS har Ludvig derfor også ejerandele i HAVERNE A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ludvig Christian Riber Have, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HAVERNE A/S kunne offentliggøre et overskud på 21.650' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.650' DKK (HAVERNE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 73.323' DKK (Haverne II A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.337' DKK (LCRH Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ludvig' netværk er Morten Dige Have.