Catrine Dahlin
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Âme Améli ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Âme Améli ApS (1 år 7 måneder) |
Seed: 407081711
Karrieren I Danmark startede i 2023 i Âme Améli ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Celine Hoa Bruun Ahrnkiel at Catrine Dahlin stiftede Âme Améli ApS den dag i februar 2023. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Catrine i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 4. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Âme Améli ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (3)
-
Âme Améli ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Âme Améli ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
Âme Améli ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Catrine' netværk er Celine Hoa Bruun.