Dennis Sletting
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malerfirmaet Buildtolast (Ejer) |
Største overskud: | 119' DKK 4NOBI ApS (2022) |
Største underskud: | -91' DKK 4NOBI ApS (2021) |
Største egenkapital: | 65' DKK 4NOBI ApS (2022) |
Største gæld: | 614' DKK 4NOBI ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos 4NOBI ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malerfirmaet Buildtolast (1 år 5 måneder) |
Seed: 549775720
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2023 i Malerfirmaet Buildtolast i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Dennis Sletting der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Dennis i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 20. august 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
4NOBI ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
Malerfirmaet Buildtolast (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
4NOBI ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
4NOBI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2023 - 20.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Direktør
14.08.2023 - 25.06.2024
Reel ejer
28.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%