Josef Salpeter
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARA DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.385' DKK FARA DANMARK A/S (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 24.978' DKK FARA DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 2.175' DKK FARA DANMARK A/S (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FARA DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FARA DANMARK A/S (9 måneder) |
Seed: 1027518778
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2023 hos FARA DANMARK A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Josef Salpeter i 8 måneder, inden stoppet den 14. december 2023.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.204' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FARA DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2023
Tidslinje (3)
-
FARA DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
FARA DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
FARA DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Josef Salpeter har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FARA DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 2.204' DKK.
Josef har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 måneder fra 2023 til i dag hos FARA DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Josef' netværk er Thomas Bach Petersen.