Gennadiy Vladimirovich Zhigin
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 2023 (1 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DV BYG&CO ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af DV BYG&CO ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 2000745167
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2023 i DV BYG&CO ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Gennadiy Vladimirovich Zhigin der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Gennadiy i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 23. august 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DV BYG&CO ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
DV BYG&CO ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
DV BYG&CO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
DV BYG&CO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023